AL - MEDINA TRUST

Rhif yr elusen: 261188
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Help in Education and needy and relief of poverty globally.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £164,041
Cyfanswm gwariant: £96,395

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Cyllid Arall
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerl?r

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Mehefin 1970: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Ziaul Haq Ymddiriedolwr 19 October 2019
Dim ar gofnod
Mohammed Saeed Ymddiriedolwr 11 February 2018
Dim ar gofnod
FAROOQ SALMAN MURAD Ymddiriedolwr 11 February 2018
INTERNATIONAL DEVELOPMENT FOUNDATION (IDF)
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 187 diwrnod
MADINA TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE MARKFIELD INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION
Derbyniwyd: Ar amser
Deaf Muslim UK
Derbyniwyd: Ar amser
Ismail Gitay Ymddiriedolwr 03 September 2016
AS-SIRAAT FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Dr ZAHID ALI PARVEZ Ymddiriedolwr 22 April 2014
THE ISLAMIC FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE ISLAMIC FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
MADINA TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
DR MANAZIR AHSAN Ymddiriedolwr 24 October 2013
THE ISLAMIC FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE MARKFIELD INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION
Derbyniwyd: Ar amser
SARWAR JEHAN AND AZRA KHURSHID CHARITABLE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £141.42k £152.92k £147.84k £163.01k £164.04k
Cyfanswm gwariant £70.54k £88.65k £70.90k £45.71k £96.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 15 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 15 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 21 Medi 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 05 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 29 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 29 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 20 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 20 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 15 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 15 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
MARKFIELD CONFERENCE CENTRE
RATBY LANE
MARKFIELD
LEICESTERSHIRE
LE67 9SY
Ffôn:
01530244944
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael