Hanes ariannol The Rotary Club of Senlac St Leonards Samaritan Fund

Rhif yr elusen: 261818
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £16.74k £4.95k £6.84k £17.24k £6.68k
Cyfanswm gwariant £17.91k £5.16k £9.59k £11.23k £8.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A