SCUTT'S ALMSHOUSE CHARITY

Rhif yr elusen: 262369
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Administration of one Almshouse

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 15 September 2023

Cyfanswm incwm: £5,974
Cyfanswm gwariant: £895

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dyfnaint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Gorffennaf 1971: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • SCUTT'S ALMHOUSE CHARITY (Enw blaenorol)
  • SCUTT'S ALMSHOUSES (Enw blaenorol)
  • SCUTT'S ALMSHOUSES AND OTHERS (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Martin Dibley Cadeirydd 20 January 2020
CHERITON FITZPAINE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Julia Helen Metcalf Ymddiriedolwr 28 March 2024
CHERITON FITZPAINE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Stephen John Sandford Ymddiriedolwr 06 March 2024
CHERITON FITZPAINE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Janet Margaret May Ymddiriedolwr 22 November 2022
STOCKLEIGH POMEROY RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CHERITON FITZPAINE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Charles David Sheldrick Ymddiriedolwr 19 November 2015
CHERITON FITZPAINE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
HAZEL ELIZABETH NORTON FBOO Ymddiriedolwr 28 May 2013
CHERITON FITZPAINE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
NIGEL JOHN SKUSE Ymddiriedolwr
CHERITON FITZPAINE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN NEVISON WILSON Ymddiriedolwr
CHERITON FITZPAINE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 15/09/2019 15/09/2020 15/09/2021 15/09/2022 15/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £5.61k £5.63k £5.62k £4.88k £5.97k
Cyfanswm gwariant £3.19k £895 £13.16k £8.26k £895
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 15 Medi 2023 05 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 15 Medi 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 15 Medi 2022 23 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 15 Medi 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 15 Medi 2021 21 Tachwedd 2022 129 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 15 Medi 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 15 Medi 2020 01 Medi 2021 48 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 15 Medi 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 15 Medi 2019 07 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 15 Medi 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
4 WORDLAND CROSS
CHERITON FITZPAINE
CREDITON
EX17 4JR
Ffôn:
01363866112
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael