THE SEALED KNOT LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promotes awareness of the British Civil Wars by performing battle re-enactments; giving educational talks; creating displays; taking part in commemorative & memorial events; and supporting of the preservation of historical battlefield sites. Promotes research into, and increase public interest in, the 17th century and history more widely.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

17 Ymddiriedolwyr
2500 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 21 Hydref 1971: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathan Charles Jackson | Cadeirydd | 15 October 2018 |
|
|
||||
Andrew Barry George | Ymddiriedolwr | 23 February 2025 |
|
|
||||
Jon Edward Courtney-Thompson | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Ross Galen Tooke | Ymddiriedolwr | 26 August 2024 |
|
|
||||
Abbie Elizabeth Pearce | Ymddiriedolwr | 26 August 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Hannah Wright | Ymddiriedolwr | 06 August 2024 |
|
|
||||
Ashleigh Rebecca Harrington | Ymddiriedolwr | 26 August 2023 |
|
|
||||
Nicola Louise Winsor-Gray | Ymddiriedolwr | 26 August 2023 |
|
|
||||
Alexander Keith Thompson | Ymddiriedolwr | 18 February 2023 |
|
|
||||
Richard Daniel Phelps | Ymddiriedolwr | 27 August 2022 |
|
|
||||
Thomas Iain Harrington | Ymddiriedolwr | 27 August 2022 |
|
|
||||
Rosemary Anne Sales | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|||||
Cameron Henry James North-Bates | Ymddiriedolwr | 28 September 2019 |
|
|
||||
David Norman Parkes | Ymddiriedolwr | 24 November 2018 |
|
|
||||
Vincent Ian Pearce | Ymddiriedolwr | 29 August 2015 |
|
|
||||
Keith Sidney Robinson | Ymddiriedolwr | 29 August 2015 |
|
|||||
BARRIE ARTHUR UPTON | Ymddiriedolwr | 28 August 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £154.50k | £69.19k | £78.67k | £108.05k | £147.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £149.93k | £53.61k | £64.30k | £132.62k | £143.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 17TH JUNE 1971 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 13TH JULY 1980 AND 26TH AUGUST 1985 AND 27TH AUGUST 1989 AND 25TH AUGUST 2003
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE RESEARCH INTO AND THE STUDY OF AND PUBLIC INTEREST IN HISTORY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o Clarke Willmott LLP
Burlington House
Bottleigh Grange Business Park
Hedge End
Southampton
SO30 2AF
- Ffôn:
- 03452091556
- E-bost:
- info@thesealedknot.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window