ORAL HEALTH FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE OBJECTIVE OF THE CHARITY IS TO PROMOTE TO THE PUBLIC THE BENEFITS OF ACHIEVING AND MAINTAINING HIGH STANDARDS OF ORAL HEALTH. THE MISSION STATEMENT OF THE BRITISH DENTAL HEALTH FOUNDATION IS TO IMPROVE ORAL HEALTH BY PROVIDING IMPARTIAL AND INDEPENDENT ADVICE, INFORMATION AND EDUCATION.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Cyfanswm incwm:
£998,130
Roddion a chymynroddion | £249.34k | |
Weithgareddau elusennol | £732.35k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £450 | |
Buddsoddiadau | £16.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,070,055
Codi arian | £5.11k | |
Weithgareddau elusennol | £1.06m | |
Arall | £0 |
-£9,345 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £5.11k | |
Gwariant elusennol | £1.06m |
Pobl

11 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£150k i £200k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 18 Awst 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 272448 BRITISH FEDERATION AGAINST SEXUALLY TRANSMITTED DI...
- 08 Tachwedd 1971: Cofrestrwyd
- BRITISH DENTAL HEALTH FOUNDATION (Enw blaenorol)
- THE ASSOCIATION FOR THE PRESERVATION OF DENTAL HEALTH LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew John Hay | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|
||||
Ian Waller | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|
||||
Dr Ravindra Rattan | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Dr Soha Dattani | Ymddiriedolwr | 02 December 2022 |
|
|
||||
Catherine Brady | Ymddiriedolwr | 02 December 2022 |
|
|
||||
Helen Tomlinson | Ymddiriedolwr | 02 December 2022 |
|
|
||||
Georgios Tsakos | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||
Professor Jonathon Timothy Newton | Ymddiriedolwr | 06 December 2020 |
|
|||||
Juliette Reeves | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|
||||
Sarah Balser | Ymddiriedolwr | 16 September 2019 |
|
|||||
Mhari Coxon | Ymddiriedolwr | 17 December 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.11m | £983.24k | £904.56k | £941.98k | £998.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.10m | £1.03m | £858.91k | £941.53k | £1.07m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £27.81k | £10.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £292.41k | £236.87k | £252.53k | £228.66k | £249.34k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £9.00k | £2.00k | £2.60k | £450 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £791.86k | £694.30k | £598.03k | £689.36k | £732.35k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £16.11k | £15.27k | £13.25k | £18.21k | £16.00k | |
|
Incwm - Arall | £9.00k | £27.81k | £38.76k | £3.15k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.10m | £1.03m | £853.38k | £935.23k | £1.06m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.22k | £4.69k | £5.53k | £6.31k | £5.11k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £57.24k | £55.15k | £55.87k | £55.88k | £75.24k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £4.22k | £4.69k | £5.53k | £6.31k | £5.11k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £242.98k | £233.63k | £231.20k | £220.14k | £214.19k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £624.90k | £580.08k | £737.96k | £719.93k | £592.39k | |
|
Cyfanswm asedau | £454.84k | £394.33k | £434.51k | £385.21k | £419.03k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £138.91k | £127.09k | £176.90k | £129.49k | £111.09k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 30 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 30 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 30 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 30 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 27 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 27 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 21 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 21 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14/10/1971 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 30/10/1990 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/02/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08/03/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 30/03/2012 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 24/12/2015
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS FOR WHICH THE FOUNDATION IS ESTABLISHED ARE TO IMPROVE THE ORAL HEALTH OF THE COMMUNITY IN ALL ITS ASPECTS AND IN PARTICULAR TO EDUCATE THE COMMUNITY IN THE BENEFITS OF ACHIEVING AND MAINTAINING A HIGH STANDARD OF ORAL HEALTH.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Oral Health Foundation
Smile House
2A East Union Street
RUGBY
CV226AJ
- Ffôn:
- 01788546365
- E-bost:
- mail@dentalhealth.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window