RAMGARHIA SIKH GURDWARA EAST LONDON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Religious and charitable activities activities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 February 2023
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 07 Hydref 1989: Cofrestrwyd
- RAMGARHIA SIKH GURDWARA (TEMPLE) LONDON (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALDEV SINGH SEHMBI | Cadeirydd | 21 April 2019 |
|
|
||||
Tejpal Singh Ubhi | Ymddiriedolwr | 23 January 2022 |
|
|
||||
Ratnager Singh Panesar | Ymddiriedolwr | 23 January 2022 |
|
|
||||
Kewal Singh Panesar | Ymddiriedolwr | 23 January 2022 |
|
|
||||
Satpal Singh Chana | Ymddiriedolwr | 23 January 2022 |
|
|
||||
Pawinder Singh Sabharwal | Ymddiriedolwr | 26 July 2019 |
|
|
||||
MAGHAR SINGH HUNJAN | Ymddiriedolwr | 21 April 2019 |
|
|
||||
JODH SINGH JANDO | Ymddiriedolwr | 21 April 2019 |
|
|
||||
AMARJIT SINGH PHULL | Ymddiriedolwr | 21 April 2019 |
|
|
||||
SURJEET SINGH BHARJI | Ymddiriedolwr | 21 April 2019 |
|
|
||||
GURDEV SINGH CHANA | Ymddiriedolwr | 21 April 2019 |
|
|
||||
Surinder Singh Jandu | Ymddiriedolwr | 21 April 2019 |
|
|||||
HARVINDER SINGH VIRDEE | Ymddiriedolwr | 21 April 2019 |
|
|||||
Gurpal Singh Bhambhra | Ymddiriedolwr | 21 April 2019 |
|
|
||||
HARDEV SINGH SIRA | Ymddiriedolwr | 21 April 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £255.56k | £306.91k | £106.22k | £237.42k | £381.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £235.80k | £247.94k | £200.64k | £191.99k | £257.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 123 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 123 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 30 Awst 2024 | 246 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 30 Awst 2024 | 246 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 20 Chwefror 2023 | 54 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 20 Chwefror 2023 | 54 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 31 Rhagfyr 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | 31 Rhagfyr 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 11 Ionawr 2021 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 11 Ionawr 2021 | 13 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 13/04/1972 AS AMENDED ON 14/11/1986 AS AMENDED ON 06/05/2012
Gwrthrychau elusennol
(A) THE ADVANCEMENT OF THE SIKH RELIGION IN PARTICULAR AMONG THE RAMGARHIA SIKH COMMUNITY IN EAST LONDON; (B) THE PREACHING OF SIKHISM AS CONTAINED IN THE DOCRINE OF THE HOLI SIRI GRANTH SAHIB; (C) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AMONG THE RAMGARHIA SIKH COMMUNITY; AND (D) THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF THE CUMMUNITY IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
EAST LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10-16 NEVILLE ROAD
FOREST GATE
LONDON
E7 9QX
- Ffôn:
- 0205529494
- E-bost:
- rsgtemple@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window