THE BUBBLE THEATRE COMPANY LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We make theatre with and for children, teenagers and adults of South London. Speech Bubbles helps children in primary schools who have problems communicating. YTM sees at risk teenagers develop as workshop leaders. Intergenerational projects share the stories of our place. Fan Made Theatre invites audiences to select professional outdoor family theatre, and year round we run workshops.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £54,885 o 9 gontract(au) llywodraeth a £4,181 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 21 Awst 1972: Cofrestrwyd
- LONDON BUBBLE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Sonnex | Ymddiriedolwr | 18 July 2024 |
|
|
||||||
Abimbola Apalara | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||||
Elizabeth Holden | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||||
Grace Arogundade | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|||||||
Miles Jason Webber | Ymddiriedolwr | 13 January 2022 |
|
|||||||
ANNA MARY SHIELDS | Ymddiriedolwr | 13 January 2022 |
|
|||||||
Ourania Pauline Marandos | Ymddiriedolwr | 13 January 2022 |
|
|||||||
Tracey Cheltenham | Ymddiriedolwr | 13 January 2022 |
|
|
||||||
Tinashe Sithole | Ymddiriedolwr | 03 December 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £531.47k | £592.37k | £453.56k | £365.54k | £346.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £600.63k | £517.32k | £494.20k | £413.03k | £424.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £29.86k | £26.20k | £45.95k | £36.90k | £54.89k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £99.29k | £201.33k | £54.82k | £30.89k | £4.18k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £377.30k | £461.45k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £38.77k | £6.21k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £115.40k | £67.28k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5 | £1 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £57.42k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £579.63k | £496.32k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £21.00k | £21.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £29.16k | £31.07k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 17 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 17 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 20 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 16TH JUNE 1972 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS OF 9TH OCTOBER 1989 as amended on 27 Jan 2021 as amended on 06 Dec 2023
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE PUBLIC THROUGH THE PROMOTION AND SUPPORT OF THE ART OF THEATRE AND MUSIC (INCLUDING THEATRE, MUSIC HALL, OPERA, MUSIC, DRAMA, BALLET AND ALL ART FORMS CONSISTING IN WHOLE OR IN PART OF WORDS AND/OR MUSIC) PARTICULARLY BY THE PROMOTION AND ENCOURAGEMENT OF THEATRICAL COMPANIES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Lucy Bradshaw
3-5 ELEPHANT LANE
LONDON
SE16 4JD
- Ffôn:
- 02072374434
- E-bost:
- admin@londonbubble.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window