THE RAF BENEVOLENT FUND HOUSING TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of housing for RAF personnel who face medical retirement from the RAF following a serious disabling accident or illness, and for the families of those who die whilst serving
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£1,910,787
Roddion a chymynroddion | £34.87k | |
Weithgareddau elusennol | £1.83m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £49.99k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,849,138
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.85m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £1.85m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £61.65k |
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 02 Awst 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1143612 ARMY OF ANGELS
- 24 Tachwedd 1972: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Llywodraeth Cymru (Landloriaid Cymdeithasol A Cymdeithasau Tai)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Porter | Ymddiriedolwr | 25 March 2025 |
|
|
||||
Air Commodore Simon Harper | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Patrick Anthony Richard Aylmer | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|||||
EMRYS ROGERS | Ymddiriedolwr | 03 August 2020 |
|
|
||||
Sarah-Jane Louise Davis | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|||||
Air Vice-Marshal Christina Reid Elliot | Ymddiriedolwr | 11 May 2020 |
|
|
||||
VICTORIA Akinboro | Ymddiriedolwr | 28 October 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.79m | £1.86m | £2.38m | £3.28m | £1.91m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.68m | £1.77m | £1.69m | £1.99m | £1.85m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £286.00k | £8.00k | £1.52k | £117.78k | £34.87k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £987.54k | £974.16k | £964.39k | £998.22k | £1.83m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £19.11k | £49.99k | |
|
Incwm - Arall | £1.51m | £876.03k | £1.41m | £2.14m | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £286.00k | £8.00k | £1.52k | £117.78k | £34.87k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.68m | £1.77m | £1.69m | £1.99m | £1.85m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £11.23k | £17.48k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £23.59m | £23.25m | £23.79m | £22.44m | £24.74m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.14m | £865.72k | £1.29m | £2.05m | £1.04m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £12.13m | £11.44m | £11.70m | £9.83m | £11.06m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 21ST JUNE 1972 AS AMENDED 24 JUNE 2003.
Gwrthrychau elusennol
TO SUPPORT AND ASSIST, THE ROYAL AIR FORCE BENEVOLENT FUND IN ITS CHARITABLE WORK AND IN PARTICULAR TO CARRY INTO EFFECT THE CHARITABLE OBJECTS OF THE FUND BY PURCHASING OWNING TAKING ON LEASE AND OTHERWISE PROVIDING HOUSING ACCOMMODATION FOR MEMBERS OR FORMER MEMBERS OF THE ROYAL AIR FORCE OR THE WIDOWS OR THE WIDOWS OR OTHER DEPENDANTS OF SUCH MEMBERS OR FORMER MEMBERS WHO ARE IN NEED PARTICULARLY OF ACCOMMODATION WHETHER THROUGH ILLNESS DISABLEMENT OR OTHERWISE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ROYAL AIR FORCE BENEVOLENT FUND
67 PORTLAND PLACE
LONDON
W1B 1AR
- Ffôn:
- 02073073301
- E-bost:
- mail@rafbf.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window