MADRON (WAR MEMORIAL) NURSES' HOME

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
GENERAL CHARITABLE ACTIVITY PRINCIPALLY FOR THE RESIDENTS OF MADRON PARISH
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cernyw
Llywodraethu
- 27 Chwefror 1974: Cofrestrwyd
- MADRON (WAR MEMORIAL) (Enw gwaith)
- NURSES HOME (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Jon Elliott | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
FELICITY ANN JENKIN | Ymddiriedolwr | 06 August 2013 |
|
|
||||
SHEILA LORAINE WILSON | Ymddiriedolwr | 06 August 2013 |
|
|
||||
CHARLES RANDAL FRIGGENS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
COLONEL SIR EDWARD BOLITHO OBE | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.62k | £6.12k | £7.75k | £13.21k | £10.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.51k | £0 | £0 | £3.23k | £12.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 06 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 5TH JUNE 1952
Gwrthrychau elusennol
A. THE PROVISION OF A BUILDING SUITABLE FOR THE ACCOMODATION OF A NURSE OF NURSES INCLUDING A CLINIC. B. ANY OTHER OBJECTS OF A CHARITABLE NATURE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF MADRON AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION SHALL FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Maes buddion
PARISH OF MADRON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 Seafields
PAIGNTON
TQ4 6NY
- Ffôn:
- 01803845918
- E-bost:
- sheilawilson452@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window