Witterings Community Minibus

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides community transport for the elderly, infirm and disabled in the Witterings, Birdham, Itchenor, Bracklesham and Almodington district of West Susssex
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 16 Tachwedd 1973: Cofrestrwyd
- WEST MANHOOD MINI-BUS (Enw gwaith)
- WEST MANHOOD VENTURERS (Enw blaenorol)
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Mary Bennett | Cadeirydd | 09 May 2023 |
|
|
||||||||||||||||||
Judith Buckland | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||||||||||||||||
TREVOR ERNEST JAMES | Ymddiriedolwr | 08 May 2023 |
|
|||||||||||||||||||
Geoffrey Ronald Breeze | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|||||||||||||||||||
Sylvia Rebecca Pyne | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
||||||||||||||||||
Roland Perrin | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||||||||||||||||
Paul Ralph Cohen | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||||||||||||||||
CHRISTINE CASEY | Ymddiriedolwr | 07 November 2012 |
|
|
||||||||||||||||||
JEAN CHURCH | Ymddiriedolwr | 21 September 2012 |
|
|
||||||||||||||||||
Janice Fay Coleman | Ymddiriedolwr | 15 June 2011 |
|
|
||||||||||||||||||
KENNETH LITTLEJOHNS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.90k | £440 | £3.96k | £2.06k | £800 | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.74k | £3.28k | £2.93k | £3.52k | £3.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 03 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 05 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AND RULES ADOPTED 1ST MAY 1973 as amended on 14 May 2018
Gwrthrychau elusennol
A) TO PROVIDE AND OPERATE TRANSPORT FACILITIES FOR THE RELIEF OF THOSE RESIDENTS IN THE DISTRICTS OF WEST WITTERING, EAST WITTERING, BRACKLESHAM BAY,EARNLEY, ALMODINGTON, ITCHENON AND BIRDHAM, WHO MAY BE ELDERLY, OR INFIRM OR WHO, IRRESPECTIVE OF AGE, MAY BE TEMPORARILY OR PERMANENTLY HANDICAPPED OR DIABLED. B) TO PROVIDE SUCH OTHER CHARITABLE SERVICES EITHER SUPPLEMENTARY OR COMPLEMENTARY TO THE ABOVE AS MAY FROM TIME TO TIME BE DECIDED UPON BY THE COMMITTEE IN FURTHERANCE OF THE ABOVE OBJECTS BUT NOT OTHERWISE.
Maes buddion
SEE OBJECT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Dormer Cottage
Old Broyle Road
West Broyle
CHICHESTER
West Sussex
PO19 3PR
- Ffôn:
- 01243780334
- E-bost:
- trevorejames@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window