THE HOWE GREEN TRUST

Rhif yr elusen: 266953
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 450 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

General charitable purposes

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2022

Cyfanswm incwm: £8,499
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Mawrth 1974: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

2 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MARK RICHARD WILLIAM SHARMAN Ymddiriedolwr 08 March 2016
THE ELMGRANT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
James Anthony Trafford Ymddiriedolwr 17 March 1998
HUGH INSLEY-FOX CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
The Buccabu Charitable Trust
Derbyniwyd: Ar amser
THE LADY COBHAM FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE MICHAEL COWAN FOUNDATION
Derbyniwyd: 167 diwrnod yn hwyr

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2018 05/04/2019 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022
Cyfanswm Incwm Gros £6.63k £2.92k £4.97k £6.46k £8.50k
Cyfanswm gwariant £7.90k £48.19k £2.30k £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 84 diwrnod
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 84 diwrnod
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 450 diwrnod
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 450 diwrnod
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 03 Chwefror 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 02 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 05 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
CHARLES RUSSELL SPEECHLYS LLP
5 FLEET PLACE
LONDON
EC4M 7RD
Ffôn:
02072035000
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael