Ymddiriedolwyr SWAFFHAM PRIOR VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 267862
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Phillip Blackburn Cadeirydd 21 April 2022
Dim ar gofnod
Karen King Ymddiriedolwr 02 April 2025
BURWELL AND DISTRICT DAY CENTRE TRUST
Derbyniwyd: 144 diwrnod yn hwyr
Kate Muscroft Ymddiriedolwr 02 April 2025
Dim ar gofnod
Dr Emily Thomas Ymddiriedolwr 05 May 2022
Dim ar gofnod
Keith Carter Ymddiriedolwr 26 April 2022
Dim ar gofnod
Daniel Spencer Ymddiriedolwr 21 April 2022
Dim ar gofnod
Steven Harbert Ymddiriedolwr 21 April 2022
Dim ar gofnod
Jennifer Brand Ymddiriedolwr 15 June 2017
Dim ar gofnod