Hanes ariannol THE TRURO DIOCESAN GUILD OF RINGERS

Rhif yr elusen: 268122
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.22k £7.77k £9.54k £8.10k £9.38k
Cyfanswm gwariant £3.98k £14.53k £13.10k £2.22k £14.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A