Ymddiriedolwyr THE TRURO DIOCESAN GUILD OF RINGERS
Rhif yr elusen: 268122

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert John Woods | Ymddiriedolwr | 17 May 2025 |
|
|
||||
Anthony Nigel Dixon | Ymddiriedolwr | 17 May 2025 |
|
|
||||
Caroline Mary Beckett | Ymddiriedolwr | 17 May 2025 |
|
|
||||
Matthew Thomas George Rodliffe | Ymddiriedolwr | 17 May 2025 |
|
|
||||
Julian Fredrick Trick | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||
Bryony Pamela Heather Dorrington | Ymddiriedolwr | 20 May 2023 |
|
|||||
Carolyn Joan Howell | Ymddiriedolwr | 20 May 2023 |
|
|
||||
Owen John Borlase | Ymddiriedolwr | 21 May 2022 |
|
|
||||
Claire Below | Ymddiriedolwr | 21 May 2022 |
|
|
||||
Andrew Graham Smith | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||
Rachel Mary Mackonochie | Ymddiriedolwr | 24 October 2020 |
|
|
||||
Hayley Jane Young | Ymddiriedolwr | 24 October 2020 |
|
|
||||
Jonathan Fraser Young | Ymddiriedolwr | 16 November 2019 |
|
|
||||
Ian Paul Self | Ymddiriedolwr | 16 November 2019 |
|
|
||||
Susan McClaughry | Ymddiriedolwr | 16 November 2019 |
|
|
||||
ROBERT JOHN PERRY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.