Hanes ariannol FINSBURY AND CLERKENWELL VOLUNTEERS

Rhif yr elusen: 268511
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £34.25k £38.06k £30.77k £30.47k £34.61k
Cyfanswm gwariant £40.80k £34.86k £35.66k £41.74k £38.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A