Ymddiriedolwyr KINGSTON LIBERAL SYNAGOGUE
Rhif yr elusen: 270792

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Farrer | Cadeirydd | 11 May 2025 |
|
|
||||
Emily Zinkin | Ymddiriedolwr | 11 May 2025 |
|
|
||||
Joshua Wuggenig | Ymddiriedolwr | 07 April 2025 |
|
|
||||
Sara Alston | Ymddiriedolwr | 02 December 2024 |
|
|||||
Robyn May Harris | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Dr Alexander Heinz | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Shimon Morad | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Barbara Richards | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|
||||
Philip Hyman | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
Tina Higgins | Ymddiriedolwr | 05 September 2020 |
|
|
||||
Brian Plaskow | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.