Deputy's Gift Fund

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Main purpose is to provide a Christmas day lunch and party for residents of Brightlingsea who as individuals, couples or families may otherwise be on their own. Also for the same group to provide local outings, tea parties and visits to local theatre productions.Charitable support for other Brightlingsea Groups and/or Individuals is at the Deputy's discretion
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Essex
Llywodraethu
- 09 Ebrill 1976: Cofrestrwyd
- DEPUTY'S GIFT FUND (Enw gwaith)
- THE DEPUTY OF BRIGHTLINGSEA'S CHRISTMAS GIFT FUND (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Alexander Linton | Ymddiriedolwr | 15 April 2025 |
|
|
||||
Anthony Derek Spurling | Ymddiriedolwr | 15 April 2025 |
|
|
||||
Mark Michael Wilby | Ymddiriedolwr | 15 April 2025 |
|
|
||||
Peter Michael Harvey Beadles | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.70k | £1.80k | £2.88k | £1.65k | £1.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.46k | £2.45k | £3.69k | £3.24k | £3.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 03 Mai 2024 | 93 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 09/04/1976 AS AMENDED ON 11/05/2011 AS AMENDED ON 25 MAY 2016 as amended on 01 Aug 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE FUND ARE TO RELIEVE THE INHABITANTS OF THE CINQUE PORT LIBERTY AND TOWN OF BRIGHTLINGSEA INCLUDING THE FREEMEN THEREOF AND THEIR DEPENDENTS WHEREVER SUCH FREEMEN AND THEIR DEPENDENTS MAY BE RESIDENT IN ANY MANNER WHICH IS OR HEREAFTER MAY BE DEEMED BY LAW TO BE CHARITABLE TO INCLUDE THE AGED, INFIRM AND SICK PERSONS WHO ARE RESIDENT IN THEIR HOMES OR IN HOSPITALS OR OTHER INSTITUTIONS AND IN FURTHERANCE THEREOF TO OBTAIN COLLECT, RECEIVE AND VEST IN THE TRUSTEES OF THE FUND MONEY, INVESTMENTS, SECURITIES AND ALL OTHER REAL AND PERSONAL PROPERTY AND ASSETS WHEREVER SITUATE BY WAY OF CONTRIBUTIONS, DONATIONS, LEGACIES, GRANTS, DEVISES, BEQUESTS, TRANSFERS, LOANS AND ANY OTHER LAWFUL METHOD AND TO APPLY THE SAME AND/OR THE INCOME THEREFROM FOR THE CHARITABLE PURPOSES HEREINBEFORE REFERRED TO AND AS REQUIRED BY THE RULES OF THE FUND OR OTHERWISE IN ACCORDANCE WITH THE LAWFUL DIRECTIONS OF THE DEPUTY FOR THE TIME BEING OF THE CINQUE PORT LIBERTY OF BRIGHTLINGSEA (HEREINAFTER CALLED THE DEPUTY”).
Maes buddion
CINQUE PORT LIBERTY AND TOWN OF BRIGHTLINGSEA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
53 Seaview Road
Brightlingsea
COLCHESTER
CO7 0PR
- Ffôn:
- 07905129273
- E-bost:
- doug.stone@talktalk.net
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window