WOKING CHORAL SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We meet each week to learn music and put on 3 concerts each year which we promote to the wider public. Our aims are to promote singing and choral music within the community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
56 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Surrey
Llywodraethu
- 20 Rhagfyr 1976: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David George Clubley | Cadeirydd | 21 February 2017 |
|
|
||||
Carolyn Watkins | Ymddiriedolwr | 26 June 2022 |
|
|
||||
Tony Moorwood | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||
Rosemary Culshaw | Ymddiriedolwr | 10 October 2018 |
|
|
||||
Martin Lear | Ymddiriedolwr | 21 February 2018 |
|
|
||||
Judith Vickers | Ymddiriedolwr | 09 January 2018 |
|
|
||||
CHRIS MAUNDERS | Ymddiriedolwr | 29 September 2014 |
|
|||||
JOHN HOWARD ANTHONY ROWLAND | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MAKY MANOLE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.04k | £18.54k | £7.14k | £25.20k | £28.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.93k | £24.76k | £1.47k | £18.63k | £32.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 24 Mehefin 2024 | 24 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 24 Mehefin 2024 | 24 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 01 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 01 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 22 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 17 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 28 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 28 Chwefror 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AS AMENDED ON 08/11/1976 AS AMENDED ON 09/05/1994 AS AMENDED ON 17/05/1999 AS AMENDED ON 23/05/2005 AS AMENDED ON 09/05/2011 AS AMENDED ON 25 APR 2016 as amended on 25 Feb 2019
Gwrthrychau elusennol
THE AIMS AND OBJECTS OF THE SOCIETY SHALL BE THE STUDY AND PRACTICE OF CHORAL MUSIC IN ORDER TO FOSTER PUBLIC KNOWLEDGE AND APPRECIATION OF SUCH MUSIC BY MEANS OF PUBLIC PERFORMANCE.
Maes buddion
WOKING
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
9 Graylands Close
WOKING
Surrey
GU21 4LR
- Ffôn:
- 01483767852
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window