THE KING EDWARD'S SCHOOL WITLEY EDUCATION TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of education generally and in particular at King Edward's Scool Witley by making bursary and other grants to individual students and to King Edward's School.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2016
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Surrey
Llywodraethu
- 11 Medi 2017: y trosglwyddwyd cronfeydd i 311997 BRIDEWELL ROYAL HOSPITAL
- 22 Ebrill 1977: Cofrestrwyd
- 11 Medi 2017: Tynnwyd (WEDI UNO)
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.74m | £568.46k | £146.09k | £198.56k | £142.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £144.49k | £136.35k | £163.72k | £172.03k | £176.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.65m | £447.26k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £89.86k | £121.20k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.65m | £444.75k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £143.40k | £131.30k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.36k | £5.05k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £100.00k | £102.50k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | -£3.27k | -£4 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2016 | 25 Tachwedd 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2016 | 25 Tachwedd 2016 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2015 | 10 Rhagfyr 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2015 | 10 Rhagfyr 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2014 | 26 Tachwedd 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2014 | 26 Tachwedd 2014 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 16TH FEBRUARY 1977
Gwrthrychau elusennol
(1) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION GENERALLY AND IN PARTICULAR BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY THEREOF THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AT KING EDWARD'S SCHOOL WITLEY OF THROUGH THE MEDUIM OF THE SCHOOL. (2) THE FURTHERANCE OF THE EDUCATION OF OR THE RELIEF OF POVERTY AMONG PERSONS WHO ARE, OR WHO INTEND OF DESIRE TO BECOME OR WHO HAVE BEEN PUPILS AT THE SCHOOL.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window