BRITISH ASSOCIATION FOR CEMETERIES IN SOUTH ASIA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the preservation, conservation and recording of former European cemeteries and isolated monuments in South Asia and elsewhere in Asia. To promote education in the history of all places in South Asia and elsewhere in Asia associated with European residence and in particular the territories formerly administered by the Honourable East India Company and the British Government of India.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
16 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Bangladesh
- India
- Pakistan
- Sri Lanka
Llywodraethu
- 19 Mai 1977: Cofrestrwyd
- B A C S A (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Benjamin Dean | Cadeirydd | 20 March 2019 |
|
|||||||
Robert Charles Hardy Boon | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||||
Rachel Magowan | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||||
Mohd Yasin Zargar | Ymddiriedolwr | 15 April 2021 |
|
|
||||||
Denise Love | Ymddiriedolwr | 20 March 2019 |
|
|
||||||
Charles Andrew George Greig | Ymddiriedolwr | 04 April 2016 |
|
|
||||||
DR ROSIE LLEWELLYN-JONES MBE | Ymddiriedolwr | 11 February 2015 |
|
|
||||||
Mr Peter Boon | Ymddiriedolwr | 26 March 2014 |
|
|
||||||
DR RICHARD JOHN BINGLE | Ymddiriedolwr | 26 March 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £67.93k | £34.35k | £37.36k | £71.86k | £38.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £64.77k | £31.19k | £47.64k | £55.38k | £46.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 15 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 15 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AND RULES ADOPTED 30TH MARCH 1977 AS AMENDED ON 22/10/2015 as amended on 22 Oct 2020 as amended on 23 Mar 2022
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROMOTE THE PRESERVATION, CONSERVATION AND RECORDING OF FORMER EUROPEAN CEMETERIES AND ISOLATED MONUMENTS IN SOUTH ASIA AND ELSEWHERE IN ASIA. (B) TO PROMOTE EDUCATION IN THE HISTORY OF ALL PLACES IN SOUTH ASIA AND ELSEWHERE IN ASIA ASSOCIATED WITH EUROPEAN RESIDENCE AND IN PARTICULAR THE TERRITORIES FORMERLY ADMINISTERED BY THE HONOURABLE EAST INDIA COMPANY AND THE BRITISH GOVERNMENT OF INDIA. (C) TO CONSERVE AND BEAUTIFY CEMETERIES FALLING WITHIN THESE OBJECTS AS WELL AS THEIR IMMEDIATE ENVIRONMENT.
Maes buddion
ASIA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BARN END
LONDON ROAD
BLEWBURY
DIDCOT
OX11 9PB
- Ffôn:
- 01235850410
- E-bost:
- secretary@bacsa.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window