THE MAGDALEN COLLEGE DEVELOPMENT TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE TRUST WAS ESTABLISHED PRIMARILY AS A FUNDRAISING BODY TO MEET THE NEEDS OF MAGDALEN COLLEGE, AND PROVIDES ADVICE AND SUPPORT TO THE COLLEGE ON FUNDRAISING STRATEGY, PROJECTS AND EXECUTION.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Cyfanswm incwm:
£3,841,586
Roddion a chymynroddion | £3.84m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £1.42k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£3,841,586
Codi arian | £960 | |
Weithgareddau elusennol | £3.84m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £960 | |
Gwariant elusennol | £3.84m |
Pobl

18 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 09 Gorffennaf 1977: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMON HASLAM | Cadeirydd | 21 November 2008 |
|
|
||||||||||||||||
The Hon Daniel Higgins | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||||||||||||||
Yong Shen | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|||||||||||||||||
Yoko Everest-Phillips | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|||||||||||||||||
Oscar Chow | Ymddiriedolwr | 28 January 2021 |
|
|
||||||||||||||||
Dinah Gwen Lison Rose KC | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||||||||||||||
PROF ROBIN CLEVELAND | Ymddiriedolwr | 30 January 2020 |
|
|||||||||||||||||
Paul Tosetti | Ymddiriedolwr | 30 January 2020 |
|
|
||||||||||||||||
Jonathan Turner | Ymddiriedolwr | 24 January 2019 |
|
|
||||||||||||||||
Robert Peter Leechman | Ymddiriedolwr | 06 January 2017 |
|
|
||||||||||||||||
Thomas Karl Meakin | Ymddiriedolwr | 21 January 2016 |
|
|
||||||||||||||||
JAMES PAUL CRONIN | Ymddiriedolwr | 31 January 2013 |
|
|
||||||||||||||||
MRS E C DAVIES | Ymddiriedolwr | 25 November 2011 |
|
|
||||||||||||||||
LORD JAY OF EWELME | Ymddiriedolwr | 19 November 2010 |
|
|
||||||||||||||||
Dr BARBARA DOMAYNE-HAYMAN | Ymddiriedolwr | 20 November 2009 |
|
|
||||||||||||||||
Prof John Nightingale | Ymddiriedolwr | 03 November 2006 |
|
|||||||||||||||||
ANTHONY TODD | Ymddiriedolwr | 20 May 2005 |
|
|
||||||||||||||||
FELICITY ROSALIND TOUBE QC | Ymddiriedolwr | 01 January 1999 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.63m | £2.29m | £4.98m | £7.80m | £3.84m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.63m | £2.29m | £4.55m | £8.23m | £3.84m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.63m | £2.29m | £4.98m | £7.78m | £3.84m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £186.85k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.90k | £117 | £1.23k | £15.59k | £1.42k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £78.61k | £300.51k | £2.39m | £3.69m | £1.09m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.63m | £2.29m | £4.55m | £8.23m | £3.84m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £508 | £676 | £542 | £635 | £960 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.17k | £3.32k | £4.04k | £4.37k | £4.24k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.62m | £2.29m | £4.55m | £8.22m | £3.84m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.57m | £334.75k | £5.30m | £315.80k | £160.42k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.55m | £314.75k | £4.85m | £295.80k | £140.42k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 17 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 17 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 20 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 20 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 08 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 08 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 16 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 16 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 02 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 02 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 8TH JUNE 1977 AS AMENDED BY SCHEME DATED 20TH JULY 1993
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND LEARNING THROUGH THE MEDIUM OF THE COLLEGE. (FOR FULL DETAILS SEE CLAUSE 2 OF DECLARATION OF TRUST)
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MAGDALEN COLLEGE
HIGH STREET
OXFORD
OX1 4AU
- Ffôn:
- 01865276105
- E-bost:
- development.office@magd.ox.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window