Hanes ariannol MULBARTON VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 274041
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £65.78k £47.42k £52.41k £67.55k £69.93k
Cyfanswm gwariant £51.27k £56.67k £70.05k £64.21k £76.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £2.50k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £25.00k £26.86k N/A £2.60k £3.00k