HERTFORDSHIRE COUNTY GUIDES ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Statement of Purpose Girlguiding UK enables girls and young women to develop their potential and to make a difference to the world
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
1687 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 19 Medi 1977: Cofrestrwyd
- GIRLGUIDING HERTFORDSHIRE (Enw gwaith)
- 3RD BUSHEY HEATH GUIDE COMPANY (Enw blaenorol)
- HERTFORDSHIRE COUNTY OF THE GIRL GUIDES ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sally Settle | Ymddiriedolwr | 06 September 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Louise Pinnington | Ymddiriedolwr | 05 September 2024 |
|
|
||||
Claire Kemp | Ymddiriedolwr | 22 July 2024 |
|
|
||||
Karen Pett | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|||||
Emma McLaughlin | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||
Sue Beswick | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Nicola Weisfeld | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Jo Bushe | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|||||
JANET ELIZABETH EAVIS | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|||||
Sheila Hill | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
Elaine Alexandra WIlson | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
Karin Hunter | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
Lynn O Bryan | Ymddiriedolwr | 02 April 2020 |
|
|
||||
Anne Johns | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £302.53k | £177.06k | £156.54k | £161.38k | £402.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £265.23k | £145.22k | £139.37k | £149.42k | £202.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £20.00k | £18.24k | £3.23k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER DATED 14 DECEMBER 1922
Gwrthrychau elusennol
THE INSTRUCTION OF GIRLS OF ALL CLASSES IN PRINCIPLES OF DISCIPLINE LOYALTY AND GOOD CITIZENSHIP
Maes buddion
HERTFORDSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
County Office
Girlguiding Hertfordshire
Cottered
BUNTINGFORD
Hertfordshire
SG9 9QP
- Ffôn:
- 07918 167 366
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window