Hanes ariannol EARLS COLNE RECREATION GROUND

Rhif yr elusen: 274292
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £215.08k £215.30k £255.50k £209.06k £300.95k
Cyfanswm gwariant £150.39k £116.25k £166.07k £214.31k £257.65k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £85.12k £46.18k £26.59k £4.60k £6.89k