Ymddiriedolwyr EARLS COLNE RECREATION GROUND

Rhif yr elusen: 274292
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sarah Esme Hilary Emerson Ymddiriedolwr 03 September 2024
EARLS COLNE RECREATION CHARITY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Caroline Emma Wootton Ymddiriedolwr 03 September 2024
EARLS COLNE RECREATION CHARITY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Kelly McGibney Ymddiriedolwr 03 September 2024
Dim ar gofnod
Zoe Thompson - Arnold Ymddiriedolwr 01 August 2024
EARLS COLNE RECREATION CHARITY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Tony Paul Smith Ymddiriedolwr 25 October 2023
Dim ar gofnod
Gill Mccubbine Ymddiriedolwr 01 September 2023
EARLS COLNE RECREATION CHARITY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
duncan mccubbine Ymddiriedolwr 01 June 2021
Dim ar gofnod
David Cooney ACA Ymddiriedolwr 01 December 2020
EARLS COLNE RECREATION CHARITY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
EARLS COLNE HERITAGE MUSEUM
Cofrestrwyd yn ddiweddar