NATIONAL OPERA STUDIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The National Opera Studio is engaged by the UK's leading Opera Companies and Arts Council England to provide individually designed, high quality professional training for singers and repetiteurs who have the potential to become the leading artists of their generation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Cyfanswm incwm:
£1,359,938
Roddion a chymynroddion | £961.51k | |
Weithgareddau elusennol | £209.46k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £55.95k | |
Buddsoddiadau | £64.47k | |
Arall | £68.54k |
Cyfanswm gwariant:
£1,324,631
Codi arian | £91.19k | |
Weithgareddau elusennol | £1.23m | |
Arall | £0 |
£74,586 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £91.19k | |
Gwariant elusennol | £1.23m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £35.31k |
Codi arian a Arall Gwariant | £91.19k | |
Gwariant elusennol | £1.23m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £109.89k |
Pobl

11 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Caerdydd
- Dinas Leeds
- Wandsworth
- Yr Alban
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Timothy Allan | Cadeirydd | 19 June 2019 |
|
|||||||
Sarah Crabtree | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||||
LAURA CANNING | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||||
Jennifer Diane Mollica | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||
Dr Paul Francis Gilluley | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||||
Dori Dana-Haeri | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|
||||||
Virginia Gabbertas MBE | Ymddiriedolwr | 02 July 2020 |
|
|||||||
Stephen Langridge | Ymddiriedolwr | 25 March 2019 |
|
|
||||||
DIANE HENRY LEPART | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|||||||
LORNA PARKER | Ymddiriedolwr | 10 November 2017 |
|
|
||||||
Oliver Mears | Ymddiriedolwr | 30 January 2017 |
|
|
||||||
ALEXANDER REEDIJK | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £933.74k | £1.21m | £916.80k | £1.08m | £1.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £811.65k | £746.37k | £929.16k | £1.11m | £1.32m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £69.11k | £14.69k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £722.84k | £1.01m | £1.72m | £820.93k | £961.51k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £26.17k | £41.04k | £53.92k | £36.67k | £55.95k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £184.46k | £156.38k | £159.33k | £190.87k | £209.46k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £1.02m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £269 | £390 | £1.82k | £27.21k | £64.47k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £68.54k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £8 | £639 | £20.00k | £31 | £126.11k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £723.56k | £677.23k | £857.80k | £1.02m | £1.23m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £70.82k | £45.29k | £50.04k | £93.21k | £91.19k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £36.44k | £11.50k | £19.18k | £69.04k | £109.85k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £13.10k | £10.72k | |
|
Gwariant - Arall | £17.27k | £23.85k | £21.33k | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.49m | £1.61m | £1.57m | £1.55m | £1.48m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £1.02m | £1.01m | £1.11m | |
|
Cyfanswm asedau | £409.59k | £702.15k | £754.85k | £769.51k | £766.57k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £137.25k | £80.94k | £106.84k | £142.37k | £134.77k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 02 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 02 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 10 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 10 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 17 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 22 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 30 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 13 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 26 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 26 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 7TH OCTOBER 1977 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS PASSED ON 30 MARCH 1994 as amended on 23 Sep 2015 as amended on 21 Jun 2023 as amended on 21 Jun 2023 as amended on 21 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
The Company is established to provide and carry on schools and training establishments for advancing education by providing instruction in, and resources for, the theory, practice, performance, production, presentation, direction, composition, and advancement of opera, music theatre, and the musical and theatrical arts in all their forms and to charge and receive fees therefor provided that all objects of the Company shall be of a charitable nature.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
NATIONAL OPERA STUDIO
2 CHAPEL YARD
LONDON
SW18 4HZ
- Ffôn:
- 02088748811
- E-bost:
- info@nationaloperastudio.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window