Ymddiriedolwyr YAXHAM VILLAGE AMENITIES ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 275133
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Graham Charles Howe Ymddiriedolwr 02 May 2025
YAXHAM PARISH CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Sally Saunders Ymddiriedolwr 25 November 2024
Dim ar gofnod
Andrew Thorpe Ymddiriedolwr 15 January 2024
Dim ar gofnod
Julie Amanda Couves Ymddiriedolwr 17 April 2023
Dim ar gofnod
Anthony Gust Ymddiriedolwr 13 December 2021
Dim ar gofnod
Carlie Goldsmith Ymddiriedolwr 05 March 2021
Dim ar gofnod
Trudy Barbara Gust Ymddiriedolwr 29 July 2020
Dim ar gofnod
Steve Goldsmith Ymddiriedolwr 16 July 2018
Dim ar gofnod