Hanes ariannol THE LEAGUE OF FRIENDS OF BUCKINGHAM HOSPITAL

Rhif yr elusen: 275888
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.95k £60.77k £69.16k £12.83k £47.01k
Cyfanswm gwariant £23.73k £25.34k £24.06k £18.05k £23.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A