Hanes ariannol BRENT LODGE BIRD AND WILDLIFE TRUST

Rhif yr elusen: 276179
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.01m £1.08m £829.09k £821.30k £0
Cyfanswm gwariant £538.26k £585.41k £626.67k £675.14k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £75.26k £104.48k £2.00k £10.00k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £776.18k £829.84k £486.25k £483.14k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £234.55k £246.04k £339.55k £331.19k N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad £1.79k £1.35k £3.29k £6.97k N/A
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Cymynroddion £515.20k £530.81k £246.12k £255.53k N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £345.29k £357.06k £380.92k £408.50k N/A
Gwariant - Ar godi arian £192.97k £228.35k £245.75k £266.64k N/A
Gwariant - Llywodraethu £10.43k £11.22k £7.62k £6.79k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 N/A