RAPHAEL AND ERNESTINE TUCK TRUST FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Raphael and Ernestine Tuck Trust Fund is constituted and governed by the will of the late Sir Adolph Tuck Bart. The trustees intend to continue making provisions to such beneficiaries as are appropriate under the terms of the will. They intend to maintain the current level of reserves invested for income to support those provisions
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 06 Hydref 1978: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geoffrey Hartnell | Ymddiriedolwr | 30 October 2017 |
|
|||||
MICHELLE BENA BAUERNFREUND | Ymddiriedolwr | 29 March 2017 |
|
|||||
ARI JESNER | Ymddiriedolwr | 29 March 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.31k | £3.13k | £3.20k | £3.14k | £2.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.23k | £15.77k | £427 | £30.46k | £20.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 07 Chwefror 2025 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 31 Gorffennaf 2024 | 177 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 03 Mawrth 2023 | 26 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 03 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 19 Mawrth 2021 | 42 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
WILL PROVED IN PRINCIPAL PROBATE REGISTRY ON 17TH DECEMBER 1926
Gwrthrychau elusennol
AUGMENTING THE SALARIES AND STIPENDS OF JEWISH MINISTERS AND READERS IN THE UNITED KINGDOM AND FOR ASSISTING AND TRAINING JEWISH MINISTERS AND READERS BY GRANTS OR BY PROVIDING SCHOLARSHIPS OR EXHIBITIONS FOR THE THEOLOGICAL STUDENTS FOR THE JEWISH MINISTRY IN THE UNITED KINGDOM.
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
UNITED SYNAGOGUE
305 BALLARDS LANE
LONDON
N12 8GB
- Ffôn:
- 020 8343 8989
- E-bost:
- michelle@chiefrabbi.org
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window