BOTH PARENTS MATTER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Families Need Fathers is a self help charity which provides information and support on children's issues for separated and divorced parents (including unmarried parents), as well as grandparents, partners, friends, and the extended family. Our main concern is to maintain a child's relationship with both parents during and after family breakdown.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 23 Gorffennaf 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1120885 TORQUAY CHILD CONTACT CENTRE
- 13 Chwefror 1979: Cofrestrwyd
- F N F (Enw gwaith)
- BOTH PARENTS MATTER (Enw blaenorol)
- FAMILIES NEED FATHERS LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Jeremy O'Callaghan | Cadeirydd | 05 December 2020 |
|
|
||||
Mihir Parikh | Ymddiriedolwr | 25 January 2025 |
|
|
||||
Jackie Sanders | Ymddiriedolwr | 02 November 2024 |
|
|
||||
Frances Carr | Ymddiriedolwr | 02 November 2024 |
|
|
||||
WILLIAM JAMES DAVIS | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
Greg Cavadino | Ymddiriedolwr | 19 February 2022 |
|
|
||||
Sergio Martinez-Lopez | Ymddiriedolwr | 19 February 2022 |
|
|
||||
Emlyn Jones | Ymddiriedolwr | 05 December 2020 |
|
|
||||
John Baker | Ymddiriedolwr | 05 December 2020 |
|
|
||||
Wayne Martin | Ymddiriedolwr | 16 November 2014 |
|
|
||||
LEE GRICE | Ymddiriedolwr | 02 February 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £87.71k | £116.69k | £161.06k | £54.62k | £53.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £96.97k | £99.38k | £125.63k | £103.36k | £92.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Chwefror 2024 | 20 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Chwefror 2024 | 20 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 26 OCTOBER 1978 AND AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 21 MARCH 1999, 27 JUNE 2000, 7 JULY 2002, 30 SEPTEMBER 2007 AND 26 JUNE 2009. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 19 JUL 2017 as amended on 13 Nov 2024
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ARE: (I) FOR THE RELIEF OF PARENTS AND THEIR CHILDREN AND OTHER CLOSE FAMILY MEMBERS SUFFERING FROM THE CONSEQUENCES OF DIVORCE OR SEPARATION BY PROVIDING ADVICE, ASSISTANCE AND OTHER SUPPORT AND, IN SO DOING, HELPING PARENTS STAY IN TOUCH WITH THEIR CHILDREN AFTER DIVORCE OR SEPARATION; (II) TO FURTHER THE EMOTIONAL DEVELOPMENT OF CHILDREN WHOSE PARENTS HAVE DIVORCED OR SEPARATED BY ENCOURAGING SHARED PARENTING ARRANGEMENTS WHICH ENABLE SUCH CHILDREN TO HAVE CONTINUING AND MEANINGFUL RELATIONSHIPS WITH BOTH THEIR PARENTS; (III) TO CONDUCT STUDY AND RESEARCH INTO PROBLEMS CONCERNED WITH CHILDREN WHO ARE DEPRIVED OF THE PRESENCE OF A PARENT IN THEIR FAMILIES, AND INTO THE PROBLEMS CONCERNED WITH ESTABLISHING GOOD RELATIONS BETWEEN PARENTS LIVING APART FROM THEIR CHILDREN, AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS OF ALL SUCH STUDY AND RESEARCH IN ORDER TO ENCOURAGE APPROPRIATE CHANGES IN PROFESSIONAL AND PUBLIC OPINION; (IV) TO RELIEVE POOR PARENTS BY HELPING TO OBTAIN AND PROMOTING THE PROVISION OF LEGAL ADVICE, ASSISTANCE AND OTHER LEGAL SERVICES WHICH SUCH PERSONS WOULD BE UNABLE TO OBTAIN BY REASON OF THEIR LACK OF MEANS.
Maes buddion
ENGLAND AND WALES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
27 OLD GLOUCESTER STREET
HOLBORN
LONDON
WC1N 3AX
- Ffôn:
- 03000300110
- E-bost:
- admin@bothparentsmatter.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window