FRIENDS OF ST MARY'S SCHOOL

Rhif yr elusen: 277302
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 320 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity is the parent-teacher association for St Mary's Church of England primary school. It makes grants to organisations to buy resources to enhance the children's school activities.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 03 September 2023

Cyfanswm incwm: £36,655
Cyfanswm gwariant: £82,382

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Wandsworth

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Ebrill 1979: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ST MARY'S SCHOOL SUPPORTERS ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

2 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
CHERYL PAYNE Cadeirydd 02 July 2013
THE SOUTHWARK DIOCESAN BOARD OF EDUCATION (INCORPORATED)
Derbyniwyd: Ar amser
SHIRLEY CHURCH OF ENGLAND SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
KENNINGTON OVAL NATIONAL SCHOOL (NOW KNOWN AS LAMBETH, ST MARK'S CHURCH OF ENGLAND PRIMARY SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
GREEN COAT EDUCATIONAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE WINTER EXHIBITION
Derbyniwyd: Ar amser
BACON'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
ST BARTHOLOMEW'S SCHOOL SYDENHAM, TRUST FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE EASTERBROOK THORLEY SCHOLARSHIP ICW THE BOUTCHER SCHOOLS
Derbyniwyd: Ar amser
Wing Yan Clara Lee Ymddiriedolwr 21 October 2021
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 03/09/2019 03/09/2020 03/09/2021 03/09/2022 03/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £44.66k £11.40k £10.15k £13.13k £36.66k
Cyfanswm gwariant £8.82k £7.55k £3.40k £7.35k £82.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 03 Medi 2023 31 Mawrth 2025 271 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 03 Medi 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 320 diwrnod
Adroddiad blynyddol 03 Medi 2022 15 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 03 Medi 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 03 Medi 2021 21 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 03 Medi 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 03 Medi 2020 29 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 03 Medi 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 03 Medi 2019 29 Mehefin 2021 361 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 03 Medi 2019 29 Mehefin 2021 361 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ST. MARY'S CE PRIMARY SCHOOL
FELSHAM ROAD
PUTNEY
LONDON
SW15 1BA
Ffôn:
02087889591