Ymddiriedolwyr ROTARY CLUB OF BIRMINGHAM ENDOWMENT TRUST

Rhif yr elusen: 279500
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 109 diwrnod

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
PAUL WOOD Cadeirydd 12 May 2014
Dim ar gofnod
Robert James Lee Ymddiriedolwr 27 November 2023
THE PRINCETHORPE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
MERTON HOUSE HOLIDAY HOTEL LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Barry Badham Ymddiriedolwr 30 June 2022
THE ROTARY CLUB OF BIRMINGHAM CHARITABLE FUND
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 390 diwrnod
David Payne Ymddiriedolwr 20 July 2020
Dim ar gofnod
Umar Choudhury Ymddiriedolwr 01 July 2018
Dim ar gofnod