FRESH STREAMS NETWORK LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide inspiration, encouragement, a website, written papers, a network and prayer support to primarily church ministers and church leaders mainly within, although not exclusively so, the Baptist Union of Great Britain.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
7 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 14 Mai 1980: Cofrestrwyd
- FRESH STREAMS (Enw gwaith)
- MAINSTREAM (Enw blaenorol)
- MAINSTREAM (BAPTISTS FOR LIFE AND GROWTH) LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Adrian Semerene | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|||||
Rev Peter James Everitt | Ymddiriedolwr | 23 May 2018 |
|
|
||||
REV AMY LOUISE WEARING | Ymddiriedolwr | 23 May 2018 |
|
|
||||
Rev MARK FREDERICK ELDER | Ymddiriedolwr | 27 February 2014 |
|
|
||||
ALI SUMMERS | Ymddiriedolwr | 27 February 2012 |
|
|
||||
REV. ANDY GLOVER | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £95.43k | £30.49k | £96.36k | £95.73k | £91.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £86.98k | £39.39k | £84.24k | £99.85k | £100.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 14 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 14 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 07 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 07 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14/04/1980 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 16/06/2011
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EVANGELICAL CHRISTIAN FAITH IN THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND IN ALL OTHER PARTS OF THE WORLD.
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HOOLE LIGHTHOUSE CENTRE
68 WESTMINSTER ROAD
HOOLE
CHESTER
CH2 3AU
- Ffôn:
- 01244312037
- E-bost:
- office@freshstreams.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window