THE WILLIE AND MABEL MORRIS CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 280554
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Charity consists of a portfolio of stock exchange investments and cash which produces an income. This income is used to make donations to other registered charities to be used for general charitable purposes, with an emphasis on supporting charities active in certain medical areas as specified in the governing document (namely cancer, heart trouble, neurological diseases, and arthritis).

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £155,603
Cyfanswm gwariant: £179,416

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Gorffennaf 1980: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Phoebe Susan Lindsay Tether Ymddiriedolwr 26 March 2015
Dim ar gofnod
VERITY ANNE LINDSAY TETHER Ymddiriedolwr 20 December 2011
Dim ar gofnod
ANGELA MICHELLE TETHER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Suzanne Jane Marriott Ymddiriedolwr
THE BILLMEIR CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE BAILY THOMAS CHARITABLE FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE SIR DENIS MAHON FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE RIX-THOMPSON-ROTHENBERG FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE LUTYENS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
GAINSBOROUGH'S HOUSE SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
THE ATHENA ART FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £149.67k £138.35k £148.56k £156.95k £155.60k
Cyfanswm gwariant £134.93k £150.07k £133.29k £127.72k £179.42k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 03 Chwefror 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 03 Chwefror 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 02 Chwefror 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 19 Mawrth 2024 43 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 02 Mawrth 2023 25 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 02 Mawrth 2023 25 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 31 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 31 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 24 Mawrth 2021 47 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 24 Mawrth 2021 47 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
9 THE HOLLIES
SHEFFORD
SG17 5BX
Ffôn:
01462851897
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael