Hanes ariannol FRENCHAY VILLAGE HALL CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 281177
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £38.19k £34.94k £36.33k £45.23k £50.35k
Cyfanswm gwariant £20.43k £20.55k £24.77k £28.62k £26.90k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £12.18k £25.70k N/A N/A N/A