FORMER CHURCH OF ENGLAND SCHOOL (WEST SIDE OF MAIN ROAD) COLDEN COMMON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Religious activities for children and young people
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Hampshire
Llywodraethu
- 20 Awst 1981: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirsti Louise Chapungu | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
John Leslie Baden Pearce | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|||||
DAVID MYRON SNOSWELL | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|
||||
Rev Damon Allan Draisey | Ymddiriedolwr | 12 October 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £980 | £1.03k | £690 | £523 | £1.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £644 | £562 | £432 | £751 | £2.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONVEYANCE DATED 24TH DECEMBER 1910
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE A PLACE OF MEETING FOR CONFERENCES OF THE CLERGY FOR DISTRICT VISITORS, FOR COMMITTEES OF ANY SOCIETY FOR THE PROMOTION OF ANY RELIGIOUS OR CHARITABLE PURPOSE AND FOR MEETINGS TO BE CALLED IN OR FOR THE BENEFIT OF ANY SUCH CHARITABLE SOCIETIES OR FOR ANY OTHER OBJECTS ENDS OR PURPOSES HAVING IN VIEW THE SPIRITUAL OR INTELLECTUAL OR MORAL WANTS OF THE NEIGHBOURING POPULATION WHICH THE INCUMBENT MAY THINK PROPER (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 4 OF CONVEYANCE 24TH DECEMBER 1910).
Maes buddion
COLDEN COMMON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 CLAMP GREEN
COLDEN COMMON
WINCHESTER
SO21 1UA
- Ffôn:
- 01962713442
- E-bost:
- anthony.wlsn@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window