Ymddiriedolwyr NORTH LONDON SYMPHONY ORCHESTRA
Rhif yr elusen: 283455

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pauline Stockman | Cadeirydd | 05 November 2018 |
|
|
||||
Raissa Harvey | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Kate Ryle | Ymddiriedolwr | 04 November 2019 |
|
|
||||
LYSANDER TENNANT | Ymddiriedolwr | 05 November 2018 |
|
|||||
Caroline Jane Soresby | Ymddiriedolwr | 06 November 2017 |
|
|
||||
DOMINIC JAMES WELLS | Ymddiriedolwr | 17 October 2016 |
|
|
||||
DENISE BURNS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SHEILA JANE WALLACE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL HENDERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.