THE BURTON PYNSENT CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Manages and preserves Burton Pynsent Monument.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 19 Tachwedd 1981: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Timothy Schroder | Ymddiriedolwr | 06 September 2011 |
|
|||||||
ELLEN CHARLOTTE LE BRETON SCHRODER | Ymddiriedolwr | 06 September 2011 |
|
|
||||||
GEOFFREY THEED | Ymddiriedolwr | 06 September 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £2.00k | £2.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.26k | £2.54k | £2.54k | £4.30k | £4.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 15 Ebrill 2025 | 69 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 05 Rhagfyr 2024 | 304 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 17 Mawrth 2023 | 40 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 06 Ebrill 2021 | 60 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF SETTLEMENT DATED 15TH OCTOBER 1981
Gwrthrychau elusennol
TO PAY OR APPLY THE SAID INCOME AND (IF AND SO OFTEN AS THE TRUSTEES THINK FIT) THE WHOLE OR SUCH PART OR PARTS OF THE CAPITAL OF THE TRUST FUND AS THEY SHALL IN THEIR DISCRETION THINK FIT FOR THE BENFIT OF SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE OBJECTS AND PURPOSES (WHICH WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING TERMS SHALL INCLUDE ANY CHARITABLE TRUSTS INSTITUTIONS FOUNDATIONS OR OTHER ORGANISATIONS) IN THE UNITED KINGDOM OR IN ANY OTHER PART OF THE WORLD AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR DISCRETION THINK FIT, (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 4 OF SETTLEMENT).
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
32 STEELES ROAD
LONDON
NW3 4RE
- Ffôn:
- 02077225937
- E-bost:
- TIM@SCHRODER.UK.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window