Hanes ariannol THE BEIS MALKA TRUST

Rhif yr elusen: 284447
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.66m £2.75m £2.57m £3.96m £3.30m
Cyfanswm gwariant £2.70m £2.65m £2.79m £3.85m £3.26m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £747.09k £1.14m £937.70k £1.36m £1.38m
Incwm o roddion a chymynroddion £1.10m £1.23m £1.05m £1.95m £1.55m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £1.56m £1.52m £1.52m £2.01m £1.75m
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.68m £2.63m £2.77m £3.82m £3.25m
Gwariant - Ar godi arian £22.98k £13.78k £17.59k £29.22k £7.06k
Gwariant - Llywodraethu £16.40k £14.89k £29.15k £44.98k £67.36k
Gwariant - Sefydliad grantiau £396 £1.07k £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £3.30k £1.55k £1.41k £0 £0