THE SURREY CARE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our mission is to tackle disadvantage, social exclusion and hardship in local communities and help people improve their life chances. We reach out to people to equip them with skills to improve their economic situation, to reduce their social isolation and to convince them that they have a valuable contribution to make to society.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Cyfanswm incwm:
£1,977,550
Roddion a chymynroddion | £489.06k | |
Weithgareddau elusennol | £1.39m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £44.19k | |
Buddsoddiadau | £51.69k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,797,264
Codi arian | £209.04k | |
Weithgareddau elusennol | £1.59m | |
Arall | £0 |
£30,381 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £409,057 o 3 gontract(au) llywodraeth a £651,778 o 5 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £209.04k | |
Gwariant elusennol | £1.59m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £180.29k |
Codi arian a Arall Gwariant | £209.04k | |
Gwariant elusennol | £1.59m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £210.67k |
Pobl

58 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
400 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Surrey
Llywodraethu
- 24 Tachwedd 1982: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tracey Cater | Ymddiriedolwr | 21 October 2024 |
|
|
||||
Natalie Eleanor Payne | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|||||
Paul Downes | Ymddiriedolwr | 24 July 2020 |
|
|
||||
RICHARD WHITTINGTON | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|||||
MR R SEARLE | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|||||
VIVIENNE WINTER STUART | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|||||
JOHN CHAPLIN | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|||||
Dr NAOMI WINSTONE | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
PHILIP OSBORNE | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|||||
KARI PRIDDEN | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.32m | £1.63m | £1.90m | £1.87m | £1.98m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.24m | £1.53m | £1.76m | £1.76m | £1.80m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £436.01k | £219.18k | £219.18k | £223.73k | £409.06k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £222.07k | £752.91k | £940.37k | £1.09m | £651.78k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £338.59k | £426.02k | £461.06k | £477.54k | £489.06k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £24.85k | £27.67k | £45.82k | £38.14k | £44.19k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £955.47k | £1.18m | £1.39m | £1.35m | £1.39m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £21 | £7 | £60 | £6.06k | £51.69k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.08m | £1.34m | £1.55m | £1.55m | £1.59m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £164.45k | £187.01k | £213.81k | £213.21k | £209.04k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £8.72k | £8.40k | £6.86k | £8.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £76.52k | £53.32k | £42.15k | £35.09k | £31.05k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £249.09k | £279.47k | |
|
Cyfanswm asedau | £595.74k | £734.38k | £933.25k | £783.03k | £956.36k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £341.16k | £382.55k | £437.36k | £418.00k | £437.39k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 09 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 09 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 27 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 27 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 06 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 06 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 08 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 08 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 17 AUGUST 1982 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS OF 29 OCTOBER 1984, 24 OCTOBER 1988, 17 MAY 1990, 4 OCTOBER 1999, 19 NOVEMBER 2002, 25 OCTOBER 2005, 10 OCTOBER 2007 AND 11 OCTOBER 2010.
Gwrthrychau elusennol
(A) THE RELIEF OF SOCIAL DEPRIVATION AMONG PERSONS DISPLAYING THE CONSEQUENCES OF ANY OF THE FACTORS SET OUT IN THIS CLAUSE 3 I) TO VIII) BELOW AND THE FAMILIES OF SUCH PERSONS (BEING IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES) IN SUCH WAYS AS THE TRUST THINKS FIT, INCLUDING, BUT NO LIMITED TO, TACKLING THE POSSIBLE CAUSES OF SOCIAL DEPRIVATION; (B) PROVIDING AND/OR PROMOTING EDUCATION AND/OR TRAINING AMONG PERSONS WHO ARE DISPLAYING THE CONSEQUENCES OF SOCIAL DEPRIVATION , THE FAMILIES OF SUCH PERSONS AND/OR THOSE PERSONS WHO, IN THE OPINION OF THE TRUST, ARE LIKELY TO BENEFIT FROM SUCH EDUCATION AND/OR TRAINING; (C) FURTHERING AND PROMOTING THE STUDY OF AND RESEARCH INTO ALL ASPECTS AND METHODS OF RELIEVING SOCIAL DEPRIVATION; (D) OBTAINING AND MAKING RECORDS OF AND DISSEMINATING INFORMATION CONCERNING THE SAME; AND (E) THE PROTECTION AND PRESERVATION OF THE ENVIRONMENT FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY (I) THE PROVISION, MAINTENANCE OR IMPROVEMENT OF A PUBLIC PARK ; OR (II) THE PROVISION OF SOME OTHER PUBLIC AMENITY IN THE VICINITY OF A LANDFILL SITE PROVIDED THAT ANY PUBLIC PARK OR PUBLIC AMENITY PROVIDED, MAINTAINED OR IMPROVED BY VIRTUE OF THIS CLAUSE SHALL NOT BE OPERATED FOR PROFIT.
Maes buddion
ADMIN BOUNDARY OF THE SURREY PROBATION AND AFTERCARE SERVICE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Surrey Care Trust
Astolat FF12
Coniers Way
New Inn Lane
Burpham
Surrey
- Ffôn:
- 01483426990
- E-bost:
- info@surreycaretrust.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window