Hanes ariannol THE HEBRIDEAN TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 285629
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £164.00k £173.04k £100.08k £141.93k £60.41k
Cyfanswm gwariant £174.00k £145.55k £82.79k £155.38k £395.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £90.90k £3.00k