Hanes ariannol EDUCATIONAL TRUST NO 1 1982

Rhif yr elusen: 286516
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £84.40k £59.09k £46.91k £71.41k £98.36k
Cyfanswm gwariant £156.03k £134.44k £111.03k £86.55k £76.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A