THE GENERAL NURSING COUNCIL FOR ENGLAND AND WALES TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity's main activities include the following: 1. Advancing the science and art of nursing; 2. Advancing the better education and training of student nurses training for a statutory nursing qualification and the further education and training of Registered Nurses;and 3. Promoting research and investigation into matters relating to nursing.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 14 Tachwedd 1983: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Catherine Florence Panel-Coates | Ymddiriedolwr | 21 June 2024 |
|
|||||
Professor Brigid Catherine Kent | Ymddiriedolwr | 21 June 2024 |
|
|
||||
Professor Arlene Wellman MBE | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|
||||
Professor Daniel Martin Kelly OBE | Ymddiriedolwr | 18 November 2022 |
|
|
||||
Professor Anne E Topping | Ymddiriedolwr | 06 December 2019 |
|
|
||||
Dr Susan Procter | Ymddiriedolwr | 01 July 2013 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £122.02k | £93.55k | £89.88k | £93.58k | £97.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £101.63k | £130.66k | £137.24k | £137.22k | £150.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 20 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 05 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 05 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 17 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 17 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 20 JUNE 1983, AN ORDER OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 12 MARCH 2002, A DEED OF AMENDMENT DATED 24 JANUARY 2003, AND SCHEME OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 5 MARCH 2004. as amended on 04 Dec 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE, BY SUCH MEANS AS ARE CHARITABLE: (A) TO PROMOTE AND ADVANCE THE SCIENCE AND ART OF NURSING; (B) TO ADVANCE THE BETTER EDUCATION AND TRAINING OF STUDENT NURSES TRAINING FOR A STATUTORY NURSING QUALIFICATION AND THE FURTHER EDUCATION AND TRAINING OF REGISTERED NURSES; (C) TO PROMOTE RESEARCH AND INVESTIGATION INTO MATTERS RELATING TO NURSING; (D) TO RELIEVE PERSONS WHO, BY REASON OF AGE OR INFIRMITY, HAVE RETIRED FROM OR ARE UNABLE TO CONTINUE ACTIVE NURSING; (E) TO MAKE GRANTS TO, OR PROVIDE PRACTICAL ASSISTANCE IN THE FURTHERANCE OF THE OBJECTS OF, THE NURSES WELFARE SERVICE (OR ANY SUCCESSOR BODY).
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
9 Shepherds Lane
Hazlemere
HIGH WYCOMBE
Buckinghamshire
HP15 7AR
- Ffôn:
- 01494714128
- E-bost:
- secretary@gnctrust.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window