ACADEMY OF ST MARTIN IN THE FIELDS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principal activities of the charity during the year were the promotion and advancement of musical education for public benefit, and the support of the practice and performance of chamber orchestra music by the giving of public concerts.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£3,274,868
Roddion a chymynroddion | £494.60k | |
Weithgareddau elusennol | £2.23m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £50.07k | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £496.70k |
Cyfanswm gwariant:
£3,060,046
Codi arian | £212.93k | |
Weithgareddau elusennol | £2.85m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £8,489 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £212.93k | |
Gwariant elusennol | £2.85m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £214.82k |
Pobl

10 Gweithwyr
14 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
- Awstralia
- Awstria
- Canada
- De Corea
- Ffrainc
- Gwlad Pwyl
- Hwngari
- Japan
- Lwcsembwrg
- Macau
- Tsieina
- Unol Daleithiau
- Yr Almaen
- Yr Iseldiroedd
- Y Swistir
Llywodraethu
- 27 Ebrill 1984: Cofrestrwyd
- ACADEMY OF ST MARTIN IN THE FIELDS (Enw gwaith)
- ACADEMY CONCERTS SOCIETY (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
martin ernst fraenkel | Cadeirydd | 14 September 2021 |
|
|||||
Arthur Wang | Ymddiriedolwr | 24 March 2025 |
|
|
||||
Joanna Mary Hensel | Ymddiriedolwr | 04 December 2024 |
|
|
||||
Ross Cattell | Ymddiriedolwr | 29 October 2024 |
|
|||||
Andrew Marriner | Ymddiriedolwr | 29 October 2024 |
|
|||||
Ruth Clare Hinkson Lipper | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Jennifer Godson | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|
||||
Isabelle Marie Nicole Deschamps | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Robert Philip Durrance Smissen | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Dr Andrew John Mackintosh | Ymddiriedolwr | 15 February 2023 |
|
|
||||
Thomas David Lessels | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
Sara Louise Boyes | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
Marie-Anne Pierrette Aymerich | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
Gary Alan Powell | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.26m | £2.81m | £1.02m | £2.66m | £3.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.37m | £2.81m | £1.08m | £2.57m | £3.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £30.87k | £53.63k | £104.11k | £13.50k | £8.49k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £297.80k | £521.75k | £771.63k | £319.40k | £494.60k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £50.97k | £146.62k | £31.91k | £26.83k | £50.07k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.77m | £1.94m | £100.78k | £1.97m | £2.23m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £146.55k | £197.59k | £119.52k | £353.34k | £496.70k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.22m | £2.63m | £939.97k | £2.44m | £2.85m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £147.92k | £176.37k | £135.38k | £131.11k | £212.93k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £36.63k | £54.25k | £50.43k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £6.19k | £4.74k | £2.47k | £1.55k | £16.94k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £929.92k | £844.61k | £851.68k | £1.10m | £1.42m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £150.49k | £61.46k | £117.78k | £270.68k | £392.15k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 07 Gorffennaf 2023 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 07 Gorffennaf 2023 | 7 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 01 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 01 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 20 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 20 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 12 APRIL 1984, AMENDED 4 MAY 2000 AND 29 MAY 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 3 SEPTEMBER 2009. as amended on 06 Aug 2020 as amended on 07 Nov 2020
Gwrthrychau elusennol
1. THE PROMOTION, MAINTENANCE, IMPROVEMENT AND ADVANCEMENT OF MUSICAL EDUCATION FOR THE DIFFUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT OF INFORMATION ABOUT MUSIC AND THE EDUCATION OF THE PUBLICãS TASTE FOR MUSIC 2. THE PROMOTION OR SUPPORT OF THE STUDY, PRACTICE AND PERFORMANCE OF CHAMBER ORCHESTRAL AND CHORAL MUSIC IN ALL THEIR ASPECTS BY THE GIVING OF PUBLIC CONCERTS 3. WITH A VIEW TO PROVIDING THE PUBLIC WITH BETTER MUSICIANS AND CONDUCTORS, THE PROVISION OF GRANTS TOWARDS THE EDUCATION OF AND THE PROVISION OF SPECIAL PRIZES SCHOLARSHIPS OF AWARDS TO ANY ONE OR MORE PERSON(S) WHO MAY BE MUSICIANS OR STUDENTS OF MUSIC, PROFESSIONAL OR AMATEUR, AND WHOSE WORK OR STUDY SHALL BE DEVOTED WHOLLY OR PARTLY TO PLAYING OF ANY ORCHESTRAL INSTRUMENT OR THE CONDUCTING OF ANY ORCHESTRA OR CHOIR AS THE COUNCIL MAY IN ITS DISCRETION THINK FIT 4. TO RELIEVE POVERTY AND FINANCIAL DISTRESS AMONGST MUSICIANS, CONDUCTORS, SINGERS OR OTHERS WHO HAVE BEEN ENGAGED IN THE PERFORMANCE, MANAGEMENT OR COMPOSITION OF MUSIC IN ALL ITS BRANCHES.
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
54 Dean St
Soho
W1D 6AF
- Ffôn:
- 02077021377
- E-bost:
- info@asmf.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window