THE CALVIN AND ROSE G HOFFMAN MARLOWE MEMORIAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote and encourage investigative research into the life and works of Christopher Marlowe and into the authorship of the poems and plays now commonly attributed to William Shakespeare with particular regard to the possibility that Christopher Marlowe wrote some or all of those poems and plays or made some inspirational creative or compositional contributions towards the authorship of them.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Caint
Llywodraethu
- 15 Awst 1984: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mark Taylor FRSA | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.29k | £28.62k | £27.66k | £33.61k | £37.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.96k | £21.57k | £9.36k | £13.30k | £29.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 07 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 07 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 06 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 06 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 22 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 22 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 12 Awst 2021 | 43 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 12 Awst 2021 | 43 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 1ST MAY 1984
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION AND ENCOURAGEMENT OF SCHOLARLY AND INVESTIGATIVE RESEARCH INTO THE LIFE AND WORKS OF CHRISTOPHER MARLOWE AND INTO THE AUTHORSHIP OF THE POEMS AND PLAYS NOW COMMONLY ATTRIBUTED TO WILLIAM SHAKESPEARE WITH PARTICULAR REGARD TO THE POSSIBILITY THAT CHRISTOPHER MARLOWE WROTE SOME OR ALL THE POEMS AND PLAYS OR MADE SOME INSPIRATIONAL, CREATIVE OR COMPOSITIONAL CONTRIBUTIONS TOWARDS THE AUTHORSHIP OF THEM.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE KINGS SCHOOL
BURSARS OFFICE
25 THE PRECINCTS
CANTERBURY
CT1 2ES
- Ffôn:
- 01227595720
- E-bost:
- bursar@kings-school.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window