THE SUDAN CHURCH ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 290607
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Association's object is to promote and maintain interest in and support for the Provinces of the Episcopal Church in Sudan (ECS) and South Sudan (ECSS). This is done by providing regular grants to the Provincial Offices and Bishops, by publishing a biannual "Sudan Church Review", by maintaining links through visits, and by advocating the cause of ECS and ECSS in the UK and America.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2018

Cyfanswm incwm: £125,581
Cyfanswm gwariant: £112,264

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gweriniaeth De Swdan
  • Y Swdan

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Rhagfyr 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1180881 THE CHURCH ASSOCIATION FOR SUDAN & SOUTH SUDAN
  • 14 Tachwedd 1984: Cofrestrwyd
  • 19 Rhagfyr 2019: Tynnwyd (WEDI UNO)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • SUDAN CHURCH ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
Cyfanswm Incwm Gros £92.32k £129.11k £155.30k £64.09k £125.58k
Cyfanswm gwariant £107.13k £144.34k £82.27k £91.41k £112.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2018 10 Mai 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2018 10 Mai 2019 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2017 01 Mehefin 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2017 01 Mehefin 2018 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2016 18 Mai 2017 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2016 18 Mai 2017 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2015 24 Mehefin 2016 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2015 24 Mehefin 2016 Ar amser