Hanes ariannol WEST LONDON ISLAMIC CENTRE

Rhif yr elusen: 290990
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £193.60k £262.64k £409.78k £351.73k £452.93k
Cyfanswm gwariant £105.20k £78.28k £115.40k £134.96k £151.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A