Hanes ariannol INDEPENDENT GREEK EDUCATIONAL INSTITUTE OF BARNET

Rhif yr elusen: 291348
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £178.53k £144.66k £204.88k £223.29k £267.59k
Cyfanswm gwariant £171.12k £156.52k £195.64k £216.88k £249.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A