THE FITZWILLIAM MUSEUM DEVELOPMENT TRUST

Rhif yr elusen: 291460
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To encourage, promote and educate the public in the fine arts through its support of the Fitzwilliam Museum.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023

Cyfanswm incwm: £16,661
Cyfanswm gwariant: £124,640

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaergrawnt

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Ebrill 1985: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • THE FITZWILLIAM MUSEUM TRUST (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
LADY MEREDYTH PROBY Cadeirydd
Dim ar gofnod
David Fahie Ymddiriedolwr 01 December 2021
Dim ar gofnod
Catherine Elizabeth Jane Arnold Ymddiriedolwr 01 December 2021
Dim ar gofnod
Professor, The Lord Robert Mair Ymddiriedolwr 01 December 2021
THRIPLOW CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Luke Syson Ymddiriedolwr 04 February 2019
Dim ar gofnod
LOUISE Cooke Ymddiriedolwr 17 December 2018
Dim ar gofnod
ALEXANDER JOHN SCOTT-BARRETT Ymddiriedolwr 17 December 2018
THE BELL EDUCATIONAL TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
THE MARIE CELESTE SAMARITAN SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
THE MARIE CELESTE SAMARITAN SOCIETY OF THE ROYAL LONDON HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
ICENI IPSWICH
Derbyniwyd: Ar amser
Ian Barby Ymddiriedolwr 23 November 2017
Dim ar gofnod
LADY JULIET TADGELL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
PENELOPE ANN HYLTON ELLIOTT Ymddiriedolwr
Paper Foundation
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £280.44k £256.24k £18.03k £15.36k £16.66k
Cyfanswm gwariant £364.18k £723.02k £86.87k £109.35k £124.64k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 22 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 26 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 15 Mehefin 2022 15 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 Not Required Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 26 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 26 Mawrth 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2019 14 Mehefin 2020 14 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2019 15 Mehefin 2020 15 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
FITZWILLIAM MUSEUM
TRUMPINGTON STREET
CAMBRIDGE
CB2 1RB
Ffôn:
01223332921